В марте 1929 года второй срок дослуживал Стэнли Болдуин. Его полномочия закончились 5 июня 1929 года.
Первый срок длился с 23 мая 1923 года по 16 января 1924 года.
Третий срок длился с 7 июня 1935 года по 28 мая 1937 года.
зачем это помнить и знать?